संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न उत्तर

संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न उत्तर

Number System Questions and Answers – जैसा कि आप जानते हैं कि संख्या पद्धति गणित का एक महत्वपूर्ण  चेप्टर है . विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संख्या पद्धति पर आधारित काफी प्रश्न पूछे जाते है.इसलिए जो उम्मीदवार Banking ,SSC ,Police ,IAS/PCS/ रेलवे इत्यादि अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे है तो ,उन्हें संख्या पद्धति से रिलेटिड जानकारी होनी चाहिए .इस पोस्ट में नीचे संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए है .जो पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके है .इसलिए इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़े ,यह आपकी परीक्षाओं के लिए फायदेमंद रहेंगे .

1. 9 – 6 ÷ 3 x 2 + 1 = ?

A. 6
B. 3
C. 4
D. 5

6

2. 12 x 4 + 6 ÷ 2 = ?

A. 56
B. 55
C. 52
D. 51

51

3. 3552 + 4037 + 658 = ?

A. 8227
B. 8237
C. 8247
D. 8257

8247

4. 2134 + 135 + 2470 = ?

A. 4739
B. 4729
C. 4719
D. 4709

4739

5. 4335176 + 6910028 + 35875 = ?

A. 11281079
B. 1128069
C. 11280179
D. 11281059

11281079

6. 88 + 888 + 8888 + 88888 + 888888 = ?

A. 987540
B. 987440
C. 987340
D. 987640

987640

7. 1 + 11 + 111 + 1111 + 11111 + 111111 = ?

A. 123456
B. 132456
C. 134256
D. 124356

123456

8. 439 120 = ?

A. 52680
B. 51680
C. 50180
D. 53680

52680

9. 13907 x 0 = ?

A. 0
B. 13907
C. 139070
D. 13970

0

10. 1 + 10 + 100 + 1000 + 10000 + 100000 = ?

A. 111111
B. 101111
C. 100111
D. 100011

111111

11. 1 + 22 + 33 + 44 + 444 + 4444 = ?

A. 4788
B. 4888
C. 4988
D. 4898

4988

12. 8903 – 2543 = ?

A. 6160
B. 6260
C. 6360
D. 6460

6360

13. 1705 x 1000 = ?

A. 1700500
B. 1700050
C. 1705000
D. 17050000

1705000

14. 6784 + 7226 + 932 + 78 = ?

A. 15020
B. 14020
C. 13020
D. 12020

15020

15. 7000 – 3753 = ?

A. 3247
B. 3147
C. 3047
D. 3447

3247

16. यदि 32 + 24 = 56 है, तो 320 + 240 = ?

A. 660
B. 560
C. 460
D. 360

560

17. यदि 13 – 7 = 6 है, तो 130 – 70 = ?

A. 66
B. 60
C. 36
D. 46

60

18. 5421765 – 2314678 = ?

A. 3007089
B. 3107087
C. 3207087
D. 3307087

3107087

19. 4934721 – 698765 = ?

A. 4235946
B. 4235966
C. 4235956
D. 4235957

4235956

20. 8010101 – 4323456 = ?

A. 3685645
B. 3686545
C. 3586645
D. 3686645

3686645

21. 3506050 – 678137 = ?

A. 2828913
B. 2827913
C. 2727913
D. 2627913

2827913

22. 654327 में क्या जोड़ने पर 1600000 प्राप्त होगा?

A. 945673
B. 935673
C. 925673
D. 915673

945673

23. 2745760 की अपेक्षा 40,00,000 कितना अधिक हैं?

A. 1274240
B. 1264240
C. 1154240
D. 1254240

1254240

24. 27854 x 250 = ?

A. 6963500
B. 7863500
C. 7763500
D. 7463500

6963500

25. 9868 – 2347 = ?

A. 7421
B. 7321
C. 7521
D. 7621

7521

26. 8849 – 3657 = ?

A. 5192
B. 5092
C. 4992
D. 4892

5192

27. 301482 x 26 = ?

A. 7738532
B. 7838532
C. 7983532
D. 7838352

7838532

28. 4514 x 1025 = ?

A. 4426850
B. 4526850
C. 4626850
D. 4726850

4626850

29. 685 x 10,000 = ?

A. 6850000
B. 6700000
C. 6800000
D. 6950000

6850000

30. 6427 + 15573 + 19 + 481 = ?

A. 22500
B. 14501
C. 16501
D. 17501

22500

 

इस पोस्ट में आपको Question based on number system संख्याओं पर आधारित प्रश्न संख्या पद्धति नोट्स संख्या पद्धति शार्ट ट्रिक संख्या पद्धति question संख्या पद्धति के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, number system questions pdf number system questions computer number system questions for class 4 number system questions in hindi से संबंधित काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है यह जानकारी फायदेमंद लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके बारे में आप कुछ जानना यह पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके अवश्य पूछे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!